Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Udmarken 11, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Direktion: Jørgen Max Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: jens@houlind.dk (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Legale ejere: Jørgen Max Andersen (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Navne: JH CONSULTING & SERVICE LTD. ApS (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Reelle ejere: Jørgen Max Andersen (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: Jørgen Max Andersen (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2016-07-12 fjernes Legale ejere: Jørgen Max Andersen, Ole Erling Olsen (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Max Andersen (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-01 tilføjes Legale ejere: Ole Erling Olsen (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service og konsulentvirksomhed samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2012-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2012-02-28 tilføjes Vedtægter: 2012-02-28 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2012-02-28 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udmarken 11, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2010-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillegårds Alle 102, 2730 Herlev (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2010-01-12 tilføjes Direktion: Jørgen Max Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2010-01-12 fjernes Direktion: Jens Houlind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Navne: JH CONSULTING & SERVICE LTD. ApS (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2010-01-11 fjernes Navne: JH TOTALSERVICE ApS (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillegårds Alle 102, 2730 Herlev (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2007-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Bibranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@houlind.dk (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-08-24 tilføjes Direktion: Jens Houlind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 tilføjes Legale ejere: Jørgen Max Andersen (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2007-08-24 tilføjes Navne: JH TOTALSERVICE ApS (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2007-08-23 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5953 (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-08-24 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5953 (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-19)