Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 24, 6621 Gesten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-13 fjernes Direktion: Marianne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-13 fjernes Navne: DANISH SPORTS NUTRITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Stiftere: Jakob Moltesen Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Revisor: REVISIONSPARTNER REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 24, 6621 Gesten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredholm 2, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af fitnessudstyr og kosttilskud samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Vedtægter: 2009-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Revisor: REVISIONSPARTNER REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 fjernes Revisor: KASAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Direktion: Marianne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 fjernes Direktion: Jakob Moltesen Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredholm 2, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Jakob Moltesen Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: DANISH SPORTS NUTRITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: KASAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Stiftere: Jakob Moltesen Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)