Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Ottzen | 08.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kenneth Hansen | 03.08.2020 | 08.09.2023 | direktør |
Poul Erik Christensen | 17.02.2010 | 08.09.2010 | direktør |
Johnny Hejsel | 01.03.2008 | 03.08.2020 | direktør |
Poul Erik Christensen | 01.07.2007 | 15.09.2008 | direktør |
Christian Mærsk | 01.07.2007 | 01.03.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Mikkelsen | 08.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Elena Brink | 08.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ottzen | 10.02.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heidi Broberg Hermansen | 10.02.2023 | 08.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Buch Hansen | 24.02.2021 | 10.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Cornelis Anthonie Kuypers | 24.02.2021 | 10.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kenneth Hansen | 03.08.2020 | 08.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sabine Sydendal Hansen | 03.08.2020 | 10.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kasper Vadgaard Jørgensen | 03.08.2020 | 10.02.2023 | formand |
Poul Thyregod | 03.01.2014 | 03.08.2020 | formand |
Poul Erik Christensen | 13.04.2012 | 24.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Kriby | 13.04.2012 | 03.01.2014 | formand |
Kristian Skriver Laustsen | 21.12.2011 | 13.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vammen | 21.12.2011 | 13.04.2012 | formand |
Knud Ejner Arpe Jensen | 08.12.2010 | 13.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Hejsel | 08.09.2010 | 03.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ingemann Jørgensen | 08.09.2010 | 21.12.2011 | formand |
Poul Erik Christensen | 08.09.2010 | 08.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Tom Hedegaard | 08.09.2010 | 30.11.2010 | bestyrelsesmedlem |