Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Bibranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2013-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions-, handels- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Vedtægter: 2013-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-05-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JETTE SKJØT REGISTRERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JETTE SKJØT REGISTRERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Revisor: P S Revision v/Svend Aggerholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvalløsvej 28, 8370 Hadsten (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Henning Brian Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Henning Brian Christensen (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: VOLDUM STAALBYG ApS (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Brian Christensen (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: P S Revision v/Svend Aggerholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: Henning Brian Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)