Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Visbyvej 66, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-03 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Kontaktoplysninger: lenettemik@hotmail.com (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Legale ejere: Lenette Lund Mikkelsen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Navne: CV Rådgivning ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Stiftere: JMF-INVEST ApS, Caspar Vestergaard (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visbyvej 66, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Visbyvej 66, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Caspar Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visbyvej 66, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Visbyvej 60, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: lenettemik@hotmail.com (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: CV Rådgivning ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-09-29 fjernes Navne: CV ISOLERING ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-09-08 tilføjes Legale ejere: Lenette Lund Mikkelsen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-09-07 fjernes Legale ejere: CV HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-09-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-09-07 fjernes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk- og servicevirksomhed inden for byggeri, investering samt anden dermed beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Selskabet er berettiget til kapitalbesiddelser i andre virksomheder. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-01-09 tilføjes Navne: CV ISOLERING ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-01-08 fjernes Navne: CH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2015-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-01-09 tilføjes Vedtægter: 2015-01-09 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: CV HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visbyvej 60, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2007-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: A.Andersens Vej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.Andersens Vej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Direktion: Caspar Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-03 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Navne: CH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2007-07-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Stiftere: JMF-INVEST ApS, Caspar Vestergaard (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)