Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bækkelund Rasmussen | 18.02.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Bækkelund Rasmussen | 29.04.2014 | 18.02.2019 | direktør |
Klaus Langelund | 31.01.2011 | 29.04.2014 | direktør |
Kasper Falsig Langelund Kristensen | 04.05.2009 | 31.01.2011 | direktør |
Jette Falsig | 04.07.2007 | 04.05.2009 | direktør |