Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Revisor | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: Nordenbæk Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: Holdingselskabet af 12.10.2015 ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2013-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CarVision ApS. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2021-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: IVS af 3/1-2017. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telemarken 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Filippagrenen 12, 5462 Morud (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels og investeringsvirksomhed, eje kapitalandele i andre selskaber samt handel med biler og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed, efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-12 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 12.10.2015 ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-10-11 fjernes Navne: NORDENBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-12 tilføjes Vedtægter: 2015-10-12 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2012-01-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-16 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filippagrenen 12, 5462 Morud (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2012-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevangen 9, 5462 Morud (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevangen 9, 5462 Morud (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bynkevænget 11, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels og investeringsvirksomhed, eje aktier og anparter i andre selskaber samt handel med biler og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed, efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2010-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Vedtægter: 2010-01-04 (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-02 tilføjes Legale ejere: Gregers Nordenbæk (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2007-08-02 tilføjes Reelle ejere: Gregers Nordenbæk (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bynkevænget 11, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Gregers Nordenbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: NORDENBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-02 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: Gregers Nordenbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)