Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Carøe Bylling | 22.05.2024 | direktør |
Carsten Jørgensen | 02.06.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Erik Bylling | 24.05.2007 | 22.05.2024 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Monica Reib | 22.05.2024 | formand |
Carsten Jørgensen | 25.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Bylling | 24.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Manfred Ebbesen | 21.05.2019 | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Thygesen Halken | 29.09.2014 | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Carøe Bylling | 25.09.2013 | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Sehested Krogh | 25.09.2013 | 29.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Bundgård Sørensen | 08.02.2010 | 21.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nils Dorin Jacobsen | 02.06.2009 | 19.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ole Møller Hansen | 24.05.2007 | 25.09.2013 | formand |
Leo Hansen | 24.05.2007 | 02.06.2009 | bestyrelsesmedlem |