Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 40, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-04 fjernes Bestyrelse: Jacob Emil Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Direktion: Søren Lykkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-04 fjernes Navne: ROLFSTED FLYVEPLADS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Stiftere: Svend Lykkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-18 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-18 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 40, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Bestyrelse: Jacob Emil Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Søren Lykkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive flyveplads samt aktivite- ter efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: ROLFSTED FLYVEPLADS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Stiftere: Svend Lykkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Vedtægter: 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)