Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet af 16. juli 2018 ApS. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 17, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-27 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: A2E INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Stiftere: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 17, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 17, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2018-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2018-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-03 fjernes Direktion: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 17, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsvej 5, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2016-10-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Niels Ole Hansen, Statsautoriseret Revisor (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-05-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Niels Ole Hansen, Statsautoriseret Revisor (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2008-05-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsvej 5, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2007-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Direktion: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-27 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Legale ejere: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Navne: A2E INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Reelle ejere: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Stiftere: Flemming Reimer Skjøtt Jensen (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2007-06-27 tilføjes Vedtægter: 2007-06-27 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-07)