Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslevvej 81, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-09 fjernes Direktion: Lars Koefoed Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-09 fjernes Navne: BAGERGRUNDEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Stiftere: Pernille Plantener, Lisbeth Kildegaard Andersen, EVD EJENDOMME A/S, EJENDOMSGRUPPEN TJAF ApS, Bent Henning Haupt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, drive og udbygge ejendomme beliggende Skamstrup 35, Skamstrup, 4440 Mørkøv samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Vedtægter: 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslevvej 81, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Direktion: Lars Koefoed Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 215.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Navne: BAGERGRUNDEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Stiftere: Pernille Plantener, Lisbeth Kildegaard Andersen, EVD EJENDOMME A/S, EJENDOMSGRUPPEN TJAF ApS, Bent Henning Haupt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)