Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Stavnskær | 01.12.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Erik Soll Sunde | 01.11.2011 | 01.12.2012 | adm. dir |
Kristian Skov Petersen | 06.07.2007 | 01.11.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Severin Stavnskær | 04.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Stavnskær | 01.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karina Stavnskær | 01.08.2016 | formand |
Erik Stavnskær | 01.08.2016 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Erik Soll Sunde | 01.12.2012 | 01.08.2016 | formand |
Peter Bjerregaard Jepsen | 01.12.2012 | 01.08.2016 | næstformand |
Carsten Djurhuus Appelt | 01.11.2011 | 01.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Ahrenkiel Frederiksen | 01.11.2011 | 01.12.2012 | formand |
Frank Nørgaard | 02.10.2008 | 01.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Morten Winsløv | 02.10.2008 | 01.11.2011 | formand |
Kristian Skov Petersen | 06.07.2007 | 01.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nørgaard | 06.07.2007 | 01.11.2011 | næstformand |