Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 tilføjes Bestyrelse: Inge Lise Lanther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-25 fjernes Bestyrelse: Bent Thykjær (bestyrelse) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2014-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE TRAFIK REKLAMER ApS. (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thykjær Ejendomme A/S. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: THYKJÆR LEASING 2013 ApS. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: THYKJÆR LEASING A/S. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2015-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thykjær Turisttrafik ApS. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-06 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-15 tilføjes Bestyrelse: Claus Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-15 fjernes Bestyrelse: Johan Dein Ladegaard (formand) (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstedalle 69, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Torstedalle 92, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-03-22 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-30 fjernes Bestyrelse: Mikael Kristian Vest (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstedalle 92, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gotlandsvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-02-04 tilføjes Bestyrelse: Kurt Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2013-02-28 fjernes Bestyrelse: Christian Roslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-12-11 tilføjes Bestyrelse: Christian Roslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-12-11 fjernes Bestyrelse: Jens Overgaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed, tillige med investerings- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-04-21 tilføjes Vedtægter: 2010-04-21 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-30 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-30 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gotlandsvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2007-07-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Overgaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Direktion: Bent Thykjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-06 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Legale ejere: Bent Thykjær (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2007-07-06 tilføjes Navne: THYKJÆR HOLDING A/S (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-07-06 tilføjes Reelle ejere: Bent Thykjær (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-06 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Stiftere: Bent Thykjær (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)