Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LN Totalbyg ApS. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ABOVE Denmark ApS. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heksehøjen 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgparken 46, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: madswnielsen@gmail.com (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2014-12-01 fjernes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgparken 46, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2011-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgvej 28, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgvej 28, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-06 tilføjes Direktion: Mads Wang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparterne i Holmegård Murer- og Enterprenørforretning ApS, samt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Legale ejere: Mads Wang Nielsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2007-07-06 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET RINGO INVEST ApS (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-07-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Wang Nielsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2007-07-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Stiftere: Mads Wang Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Vedtægter: 2007-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)