Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Obel | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejlif Brown Sejersen | 05.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Obel | 27.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nølle Stensgaard | 05.05.2017 | 27.06.2023 | formand |
Nølle Stensgaard | 19.12.2011 | 04.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Nissen | 27.06.2007 | 05.05.2017 | formand |
Tove Britta Walsø Henriksen | 27.06.2007 | 19.12.2011 | bestyrelsesmedlem |