Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerled 16, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-05 fjernes Direktion: Sten Søndergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-05 fjernes Navne: STPE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Stiftere: Sten Søndergaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 16, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Direktion: Sten Søndergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Navne: STPE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Stiftere: Sten Søndergaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Vedtægter: 2007-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)