Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-20 fjernes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-03 tilføjes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2014-03-03 fjernes Revisor: John Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2008-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 26, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2007-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 26, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Direktion: Jan Michael Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af ejendomme, udlejning, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-25)
Den 2007-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Legale ejere: MTO - ELECTRIC A/S (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2007-07-05 tilføjes Navne: MTO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-07-05 tilføjes Reelle ejere: Jan Michael Johansen, Mads Andersen Velbæk (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2007-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-05 tilføjes Revisor: John Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Stiftere: MTO - ELECTRIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Vedtægter: 2007-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)