Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skårupørevej 49, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-05 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Legale ejere: Jesper Richard Kjærgaard (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Navne: KJÆRGAARD COMPANY ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Stiftere: Jesper Richard Kjærgaard (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Jesper Richard Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2013-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2013-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2013-06-14 tilføjes Vedtægter: 2013-06-14 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Navne: KJÆRGAARD COMPANY ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2012-05-20 fjernes Navne: COACHFORUM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-16 fjernes Revisor: Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skårupørevej 49, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Direktion: Jesper Richard Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2007-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-05 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Legale ejere: Jesper Richard Kjærgaard (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Navne: COACHFORUM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-07-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Revisor: Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Stiftere: Jesper Richard Kjærgaard (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ERFA Danmark ApS. (offentliggjort 2019-08-12)