Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Hovgaard | 01.01.2022 | formand |
Bent Pedersen | 04.07.2007 | bestyrelse |
Iben Kannegård Pedersen | 04.07.2007 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Strømkjær | 11.04.2018 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Benny Thomsen | 03.12.2008 | 11.04.2018 | bestyrelse |
Jan Kannegaard | 04.07.2007 | 01.03.2011 | formand |