Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INDUSTRIPARKEN 32 HERNING ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 32, 7400 Herning (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2014-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kousgaards Plads 1, 4., 7400 Herning (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2014-10-13 tilføjes Direktion: Poul Erik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-13 fjernes Direktion: Ole Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: INDUSTRIPARKEN 32 HERNING ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Nielsen, Claus Erik Andersen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: PEN KIBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kousgaards Plads 1, 4., 7400 Herning (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2011-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvillumsvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Industriparken 32, Lind, 7400 Herning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 tilføjes Vedtægter: 2010-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-24)
Den 2007-12-16 tilføjes Legale ejere: CEA HERNING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2007-11-12 tilføjes Direktion: Claus Erik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 166.667,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-24)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvillumsvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Direktion: Ole Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Navne: INDUSTRIPARKEN 32 HERNING ApS (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Stiftere: Ole Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)