Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Peter Hyllested (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2007-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Redning Danmark Holsted ApS. (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2017-04-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RDH 2024 A/S. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2023-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-08-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-08-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-08-01 fjernes Revisor: BHS Service v/Bjarne Høi Sørensen (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nagbølvej 76, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nagbølvej 76, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-07-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nagbølvej 76, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2017-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nagbølvej 76, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bhs@bhsrevision.dk (offentliggjort 2014-06-05)
Den 2009-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nagbølvej 76, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2009-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 13, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 13, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-29 tilføjes Direktion: Peter Hyllested (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2007-08-29 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og aktiviteter som selskabet anser som sunde og gode forretningskoncepter eller anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-29 tilføjes Legale ejere: Peter Hyllested (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2007-08-29 tilføjes Navne: P. HYLLESTED HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-08-28 fjernes Navne: PBH 28.910 ApS (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-08-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Hyllested (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2007-08-29 tilføjes Revisor: BHS Service v/Bjarne Høi Sørensen (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2007-08-29 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2007-08-29 tilføjes Vedtægter: 2007-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: PBH 28.910 ApS (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)