Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Jarl Jernes | 15.12.2013 | 29.06.2022 | direktør |
Vidar Berdian Rasmussen | 30.09.2009 | 15.12.2013 | direktør |
Paal Lidi | 21.09.2007 | 30.09.2009 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.07.2007 | 21.09.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paal Lidi | 21.09.2007 | 15.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Vidar Berdian Rasmussen | 21.09.2007 | 15.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jarl Jernes | 21.09.2007 | 15.12.2013 | bestyrelsesmedlem |