Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 4, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-04 fjernes Direktion: Gutte Thala Kraneled (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-04 fjernes Navne: THALA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Stiftere: Gutte Thala Kraneled (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Vedtægter: 2009-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 4, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Direktion: Gutte Thala Kraneled (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Navne: THALA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Stiftere: Gutte Thala Kraneled (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)