Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 tilføjes Binavne: Core Teams ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Vedtægter: 2024-03-12 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 tilføjes Reelle ejere: Carsten Kokholm Düring (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 fjernes Reelle ejere: Jesper Kunde (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Reelle ejere: Carsten Kokholm Düring (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-11-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Kokholm Düring (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-12 fjernes Kontaktoplysninger: cd@e-bureauet.dk (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 fjernes Legale ejere: KUNDE & CO. GROUP A/S (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Binavne: JOURNALISTIKKEN ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Bang Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2019-03-20 fjernes Bestyrelse: Erik Joakim Thørring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 46, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 46, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Bestyrelse: Erik Joakim Thørring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2017-08-23 fjernes Bestyrelse: Lars Egtoft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-19 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2015-01-19 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2015-01-18 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Egtoft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med generel virksomhedsrådgivning, samt at udvikle og vedligeholde web- og digitalt baserede kommunikationsløsninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 208.334,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: KUNDE & CO. GROUP A/S, MODERSELSKABET ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kunde (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Vedtægter: 2013-01-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2012-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: cd@e-bureauet.dk (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-25 fjernes Binavne: PRESSESYSTEMET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-18 tilføjes Navne: E-BUREAUET ApS (offentliggjort 2011-03-19)
Den 2011-03-17 fjernes Navne: JOURNALISTIKKEN ApS (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2011-03-18 fjernes Binavne: E-BUREAUET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-07 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 46, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2009-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 2, 2., 1114 København K (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 2, 2., 1114 København K (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 3, 2., 1164 København K (offentliggjort 2008-05-27)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 3, 2., 1164 København K (offentliggjort 2008-05-27)
Den 2008-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 4, st. th., 1261 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-12-05 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 4, st. th., 1261 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Binavne: E-BUREAUET ApS, PRESSESYSTEMET ApS, JOURNALISTIKKEN ApS, EBUREAUET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Direktion: Carsten Kokholm Düring (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Navne: JOURNALISTIKKEN ApS (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-06-26 tilføjes Reelle ejere: Carsten Kokholm Düring (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-06-26 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Stiftere: Carsten Kokholm Düring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)