Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 tilføjes Direktion: Anders Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-23 tilføjes Direktion: Karen Margrethe Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-23 fjernes Direktion: Poul Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-23 tilføjes Legale ejere: Karen Margrethe Andersen, BRYLLEGÅRD HOLDING AF 2008 ApS, POUL ANDERSEN, BRYLLE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2013-05-23 fjernes Legale ejere: Karen Margrethe Andersen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2013-05-23 tilføjes Reelle ejere: Karen Margrethe Andersen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2013-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed samt dertil knyttet aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 tilføjes Vedtægter: 2013-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 fjernes Revisor: Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-07-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-07-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 2, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Direktion: Poul Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Navne: BRYLLEGÅRD ApS (offentliggjort 2007-07-17)
Den 2007-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Revisor: Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Stiftere: Poul Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-17)
Den 2007-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)