Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2007-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INGVARD MADSEN ApS. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2021-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INMA Production ApS. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2023-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Peter Madsen Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-25 fjernes Legale ejere: Kurt Madsen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-10-25 fjernes Reelle ejere: Kurt Madsen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 188.026,00 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-22 tilføjes Legale ejere: Kurt Madsen, Peter Madsen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-08-21 fjernes Legale ejere: Peter Madsen (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-22 tilføjes Reelle ejere: Kurt Madsen, Peter Madsen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-08-21 fjernes Reelle ejere: Peter Madsen (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-22 tilføjes Vedtægter: 2023-08-22 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-01-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletteskovvej 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletteskovvej 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-12-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletteskovvej 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletteskovvej 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletteskovvej 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Peter Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og i øvrigt være passiv virksomhedsdeltager. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Legale ejere: Peter Madsen (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: PETER MADSENS ApS (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Madsen (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: Peter Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Vedtægter: 2007-07-02 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)