Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Bibranche | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: UniQ Holding ApS. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2023-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Støvesvej 4, 9492 Blokhus (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-22 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: slwahlgreen@icloud.com (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Legale ejere: Søren Lucas Wahlgreen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Navne: ABN 2007 af 22. JUNI ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Reelle ejere: Søren Lucas Wahlgreen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Stiftere: Søren Lucas Wahlgreen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Støvesvej 4, 9492 Blokhus (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Støvesvej 4, 9492 Blokhus (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 Statstidende Dekret
Den 2022-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Direktion: Søren Lucas Wahlgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kirch Andersen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Støvesvej 4, 9492 Blokhus (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ivarsminde 11, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-07-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Kirch Andersen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-07-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-04-26 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2020-10-06 tilføjes Direktion: Søren Lucas Wahlgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2020-10-06 fjernes Direktion: Jess Hasselager Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 tilføjes Direktion: Jess Hasselager Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-11-20 fjernes Direktion: Søren Lucas Wahlgreen (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-11-19 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-11-20 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-11-20 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-11-20 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivarsminde 11, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-14 tilføjes Direktion: Søren Lucas Wahlgreen (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-11-14 fjernes Direktion: Jess Hasselager Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-14 tilføjes Navne: ABN 2007 af 22. JUNI ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2018-11-13 fjernes Navne: Atlas Øst ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ivarsminde 11, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Jess Hasselager Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-11-23 fjernes Direktion: Søren Lucas Wahlgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-23 tilføjes Navne: Atlas Øst ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-11-22 fjernes Navne: ASW HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2017-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: slwahlgreen@icloud.com (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-08 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-30 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2013-05-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2013-05-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2013-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af ejendomme, virksomhedsrådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2013-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Vedtægter: 2013-04-02 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-12 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2012-10-31 tilføjes Navne: ASW HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2012-10-30 fjernes Navne: ABN 2007 AF 22. JUNI ApS (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2012-10-31 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2007-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivarsminde 11, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2007-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 13, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 13, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Direktion: Søren Lucas Wahlgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-22 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Legale ejere: Søren Lucas Wahlgreen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Navne: ABN 2007 AF 22. JUNI ApS (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-06-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Lucas Wahlgreen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Stiftere: Søren Lucas Wahlgreen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-16)