Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 fjernes Navne: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.2.2008 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Stiftere: HOLDINGANPARTSSELSKABET AF 22.2.2009 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Direktion: Per Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme i ind- og udlandt samt investering i værdipapirer samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Navne: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.2.2008 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-21 fjernes Navne: PJØ INVEST ApS (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2009-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Vedtægter: 2009-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Per Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: PJØ INVEST ApS (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: HOLDINGANPARTSSELSKABET AF 22.2.2009 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)