Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: lom@proark.com (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Legale ejere: Holding 3.3.1975 ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Navne: 02.07.2007 A/S (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Reelle ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-06-01 fjernes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Kurt Kim Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-18 tilføjes Navne: 02.07.2007 A/S (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-05-17 fjernes Navne: PROARK GOLF KILDEBJERG RY A/S (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-05-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Brag (formand) (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-06 fjernes Bestyrelse: Jes Vengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-07-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Jes Vengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-04-03 fjernes Bestyrelse: Claus Dennig Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-09-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-22 tilføjes Bestyrelse: Claus Dennig Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2015-12-22 fjernes Bestyrelse: Sigurd Hundrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-18 tilføjes Direktion: Kurt Kim Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-18 fjernes Direktion: Lone Munch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-06 tilføjes Bestyrelse: Sigurd Hundrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-06 fjernes Bestyrelse: Allan Strand Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2012-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2011-12-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Strand Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-18 fjernes Bestyrelse: Allan Strand Olesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Bestyrelse: Allan Strand Olesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Østerhegn (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Østerhegn (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-18 fjernes Bestyrelse: Søren Dan Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-02 fjernes Bestyrelse: Jens Henrik Rossen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: lom@proark.com (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2008-02-19 tilføjes Bestyrelse: Jens Henrik Rossen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-19 tilføjes Direktion: Lone Munch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-19 fjernes Direktion: Asger Bache Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en golfbane. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2008-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2008-02-19 tilføjes Vedtægter: 2008-02-19 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-11 tilføjes Direktion: Asger Bache Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-11 fjernes Direktion: Thomas Rovsing Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-05 tilføjes Direktion: Thomas Rovsing Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-05 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Dan Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-05 fjernes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-05 tilføjes Navne: PROARK GOLF KILDEBJERG RY A/S (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2007-09-04 fjernes Navne: KR 487 A/S (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-09-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Legale ejere: Holding 3.3.1975 ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: KR 487 A/S (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-02 tilføjes Reelle ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-04)