Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-15 tilføjes Reelle ejere: Ivan Zhevago (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-05-15 fjernes Reelle ejere: Konstiantyn Zhevago (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 196.332.687,00 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Vedtægter: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-05-20 fjernes Revisor: Lokal Revision - statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-03-24 tilføjes Legale ejere: Vorskla Steel Holdings Limited (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-24 fjernes Legale ejere: Fevamotinico S.a.r.l. (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-23 fjernes Legale ejere: Vorskla Steel Holdings Limited (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-11 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 161.471.687,00 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 31, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 31, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Revisor: Lokal Revision - statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-03-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 146.031.368,00 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-12-14 tilføjes Vedtægter: 2020-12-14 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 31, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 31, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 31, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 31, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-12 tilføjes Bestyrelse: Viktoriia Nikitina (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-12 fjernes Bestyrelse: Andrey Viktorovich Kutishchev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Direktion: Sergej Hartman (direktør) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 fjernes Direktion: Andrey Viktorovich Kutishchev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 136.265.859,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-07-02 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Viktor Tumaryev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pss@vorskla.dk (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: vorskla@vorskla.dk (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.193.541,00 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-11-14 tilføjes Legale ejere: Vorskla Steel Holdings Limited, Fevamotinico S.a.r.l. (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2016-11-13 fjernes Legale ejere: Fevamotinico S.a.r.l., Vorskla Steel Holdings Limited (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-14 tilføjes Vedtægter: 2016-11-14 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-07-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 fjernes Bestyrelse: Volodymyr Tomash (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, leasing, produktion og forarbejdning inden for stålindustrien samt dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 52.592.741,00 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 tilføjes Legale ejere: Vorskla Steel Holdings Limited (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening idet en og samme person ikke kan tegne både som direktør og bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 tilføjes Vedtægter: 2014-04-23 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 51.853.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Bestyrelse: Sergej Hartman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-07-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2011-07-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 43.729.450,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-11 tilføjes Bestyrelse: Andrey Viktorovich Kutishchev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS, NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-27 tilføjes Legale ejere: Fevamotinico S.a.r.l. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-21 tilføjes Direktion: Andrey Viktorovich Kutishchev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-21 fjernes Direktion: Viktor Tumaryev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-14 tilføjes Reelle ejere: Konstiantyn Zhevago (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2008-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Støbning af stålprodukter (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Støbning af stålprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-12 fjernes Bestyrelse: Kostiantyn Gudov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-12 tilføjes Direktion: Thomas Flemming Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-27 tilføjes Direktion: Viktor Tumaryev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-27 fjernes Direktion: Rune Ross Kirkeby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-25 tilføjes Direktion: Rune Ross Kirkeby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-25 fjernes Direktion: Viktor Tumaryev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-13 tilføjes Direktion: Viktor Tumaryev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-13 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: vorskla@vorskla.dk (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2007-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 31, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2007-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-13 tilføjes Bestyrelse: Kostiantyn Gudov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-13 fjernes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-13 tilføjes Navne: VORSKLA STEEL DENMARK A/S (offentliggjort 2007-07-24)
Den 2007-07-12 fjernes Navne: KR 484 A/S (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: KR 484 A/S (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-13 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Støbning af stålprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)