Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Formål | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-30 tilføjes Vedtægter: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-30 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebakken 26, 7400 Herning (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestager 3, 7490 Aulum (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-09-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: hugo.m.soerensen@gmail.com (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: ch@calamus.dk (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: Rentalis Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-07 fjernes Navne: CDMH ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendomme samt udlejning heraf, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-05 tilføjes Legale ejere: HMS HOLDING. AULUM ApS, J. Sørensen Invest 2021 ApS, NSI Holding ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2021-10-04 fjernes Legale ejere: HMS HOLDING. AULUM ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-05 tilføjes Reelle ejere: Hugo Michael Sørensen (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-04 fjernes Reelle ejere: Hugo Michael Sørensen (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-08-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestager 3, 7490 Aulum (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2012-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 20, 7490 Aulum (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Legale ejere: HMS HOLDING. AULUM ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2011-03-31 tilføjes Reelle ejere: Hugo Michael Sørensen (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2011-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2011-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2008-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 20, 7490 Aulum (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 5, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ch@calamus.dk (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2007-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Vedtægter: 2007-09-14 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 5, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Hugo Michael Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: CDMH ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2007-06-29 tilføjes Stiftere: HMS HOLDING. AULUM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)