Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Paludans Vej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-30 fjernes Direktion: Erik Dons Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-30 fjernes Navne: DONS SILKEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Stiftere: Erik Dons Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-03 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Paludans Vej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Direktion: Erik Dons Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt anden investering, herunder i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Navne: DONS SILKEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Stiftere: Erik Dons Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Vedtægter: 2007-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)