Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 54, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: skromski@stofanet.dk (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Navne: TRÆSK ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Stiftere: Slawomir Kromski (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2016-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Direktion: Slawomir Kromski (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og finansiering. (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2014-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2014-08-05 tilføjes Vedtægter: 2014-08-05 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: skromski@stofanet.dk (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 54, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Direktion: Slawomir Kromski (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Navne: TRÆSK ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Stiftere: Slawomir Kromski (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)