Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: MTI Caretag Invest A/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: MTI Caretag Invest A/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MTI Caretag Invest A/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2022-11-30 tilføjes Vedtægter: 2022-11-30 (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 465.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkelborg Alle 25, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: johnjensen1@gmail.com (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2018-01-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2017-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-01 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: John Morgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer, ejendomme, datter- og associerede selskaber samt handelsvirksomhed med import og export. . (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: John Morgen Jensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: J.M. JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-01 tilføjes Reelle ejere: John Morgen Jensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: John Morgen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør, der på selskabets ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Vedtægter: 2007-07-01 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-02)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)