Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klaus Søe Rylov(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas John Simonsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 14,28 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Slott Johansen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kenneth Rasmussen Rechter(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Albeck Bejer-Andersen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Plambech Johansen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rikke Ingeman Slott Johansen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Egelund(virk.: 11) | 9,09 % | 18,18 % | 27,27 % | 27,27 % |
Pct. | 2,27 % | 4,55 % | 6,82 % | 6,82 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Klaus Søe Rylov | 13.04.2022 | Kongehaven 13, 2765 Smørum |
Thomas John Simonsen | 01.07.2022 | N. Jespersens Vej 7, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rikke Ingeman Slott Johansen | ||
Jens Slott Johansen | 01.10.2009 | Skovbogårds Allé 6, 2500 Valby |
Thomas Egelund | 13.12.2012 | Rundholtsvej 81, 2300 København S |
Kenneth Rasmussen Rechter | 01.05.2020 | Svalegabet 8A, 2850 Nærum |
Thomas Albeck Bejer-Andersen | 01.04.2022 | Kongehaven 17, 2765 Smørum |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BIM SHARK ApS | 38511696 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
BYGGEFAKTA A/S | 30697812 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
Grow Your Business ApS | 41053690 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
PROCON SOLUTION A/S | 30600436 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.10.2008 | 6,33 (km) | Vestergade 10D, 1456 København K | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby |
11.01.2012 | 3,03 (km) | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby | Sluseholmen 3, 2450 København SV |
17.08.2015 | 3,03 (km) | Sluseholmen 3, 2450 København SV | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby |
22.04.2021 | nan (km) | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby |
12.07.2021 | 13,40 (km) | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby | Stationsparken 25, 2600 Glostrup |
BYGGEFAKTA A/S. |
Sidst opdateret den 14.08.2015 og angivet som gældende fra 13.08.2015 (3324 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Byggefabrikken Aps | 38790390 |
BYGGEFAGENES FÆLLES GARANTISELSKAB S.M.B.A. | 20446900 |
Byggefagenes Samvirke | 36642270 |
BYGGEFAKTA.DK A/S | 30697812 |
BYGGEFAKTA A/S | 30697812 |
Byggefelt 1.2 | 38020048 |
byggefelt A | 41876506 |
Byggefelt ApS | 42636223 |
Byggefelt B A/S | 38833669 |
Byggefelt B Holding ApS | 40053123 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Søe Rylov(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas John Simonsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 86 % | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Slott Johansen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kenneth Rasmussen Rechter(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Albeck Bejer-Andersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ole Plambech Johansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rikke Ingeman Slott Johansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Egelund(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 7 % | 25 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Søe Rylov(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 3 | 4 | 0 | 2 |
Thomas John Simonsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 7 | 5 | 0 | 3 |
Pct. | 47 % | 33 % | 0 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Slott Johansen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 6 | 1 | 9 |
Kenneth Rasmussen Rechter(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 3 |
Thomas Albeck Bejer-Andersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 8 | 0 | 4 |
Ole Plambech Johansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rikke Ingeman Slott Johansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Egelund(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 7 | 0 | 7 |
Sum | 25 | 23 | 2 | 23 |
Pct. | 34 % | 32 % | 3 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |