Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Formål | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesnæstformanden, af bestyrelsesformanden i forening med bestyrelsesnæstformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-11 tilføjes Vedtægter: 2023-03-11 (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Thorborg (næstformand) (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-09 fjernes Bestyrelse: Niels Thorborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-10 tilføjes Direktion: Jakob Munk Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-10 fjernes Direktion: Niels Thorborg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2008-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3C RETAIL Holding A/S. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2009-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3C MEDIA ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2011-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3C FINANS ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2014-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Odense Håndbold A/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2016-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3C PROPERTIES A/S. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2018-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3C Dinex A/S. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3C Hotel Odeon ApS. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2019-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3C Bolig A/S. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Facit Bank A/S. (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2023-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Odense Håndbold A/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 tilføjes Vedtægter: 2022-05-30 (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2021-11-08 tilføjes Legale ejere: 3C Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-07 fjernes Legale ejere: 3C Holding 2019 ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: 3C Holding 2019 ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-09-27 fjernes Legale ejere: 3C Holding ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 tilføjes Bestyrelse: Brian Djernes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Finn Rossau Jensen (næstformand) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-30 tilføjes Navne: 3C GROUPS A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-29 fjernes Navne: 3C GROUPS ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 187, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Navne: 3C GROUPS ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-09-21 fjernes Navne: 3C Groups ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-16 tilføjes Navne: 3C Groups ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-15 fjernes Navne: 3C HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-16 tilføjes Vedtægter: 2016-09-16 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-16 tilføjes Bestyrelse: Finn Rossau Jensen (næstformand) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2016-09-16 fjernes Bestyrelse: Christina Thorborg (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: 3C Holding ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: NTH 2012 ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2013-06-07 tilføjes Bestyrelse: Christian Thorborg (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-01 tilføjes Legale ejere: NTH 2012 ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2012-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2012-01-09 tilføjes Vedtægter: 2012-01-09 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2011-10-16 tilføjes Bestyrelse: Christina Thorborg (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 187, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2007-06-22 tilføjes Direktion: Niels Thorborg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Navne: 3C HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2007-06-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Thorborg (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-06-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Stiftere: Niels Thorborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)