Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-27 tilføjes Legale ejere: Svendborg Fitness Invest ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-27 fjernes Legale ejere: LKC SVENDBORG HOLDING ApS, HM 2007 ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-22 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-02-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Klejnstrup Christoffersen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-10 fjernes Reelle ejere: Heidi Lange Christoffersen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Klejnstrup Christoffersen, Heidi Lange Christoffersen (offentliggjort 2020-10-24)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Lars Klejnstrup Christoffersen (offentliggjort 2020-10-24)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Klejnstrup Christoffersen (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Lars Klejnstrup Christoffersen, Michael Ditlev Daugaard, Henrik Reinholt Bjerre (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, udlejning og forvaltning af fast ejendom og anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-20 tilføjes Vedtægter: 2014-10-20 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2014-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2014-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 56, 5690 Tommerup (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2014-03-27 tilføjes Direktion: Henrik Reinholt Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-27 fjernes Direktion: Leif Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-27 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2014-03-27 fjernes Revisor: PGJ Udlejning v/Per Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Legale ejere: HM 2007 ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Revisor: PGJ Udlejning v/Per Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 tilføjes Legale ejere: LKC SVENDBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2008-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 56, 5690 Tommerup (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2007-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Leif Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Hans Henrik Palm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Direktion: Hans Henrik Palm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Navne: SVENDBORG FITNESS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2007-06-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Stiftere: SELSKABET AF 24.4.2013 ApS, LKC SVENDBORG HOLDING ApS, HANS-HENRIK PALM HOLDING ApS, ANPARTSSELSKABET AF 28. JANUAR 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)