Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Thopa Holding ApS (CVR 42712582) | NORMAL | 01.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MTHOMSEN HOLDING ApS (CVR 36087528) | 05.08.2019 | 01.10.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
I.P. Nielsen Holding ApS (CVR 36920041) | 05.08.2019 | 01.10.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
I.P. Nielsen Holding ApS (CVR 36920041) | 11.06.2015 | 04.08.2019 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
MTHOMSEN HOLDING ApS (CVR 36087528) | 30.09.2014 | 04.08.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Jens Peter Nielsen Palmelund | 30.09.2014 | 10.06.2015 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SUNWELL ApS (CVR 34624372) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 20.07.2012 | 27.01.2020 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |