Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2013-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: NICOLAI SPISEHUS ApS. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NICOLAI SPISEHUS ApS. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Madkælderen ApS. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2018-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Lill´is ApS. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 48, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 48, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2013-04-11 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2013-04-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt passiv formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Navne: LIVSVÆRKET HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-02)
Den 2010-11-24 fjernes Navne: DEN BLÅ CAFÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Vedtægter: 2010-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 48, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2010-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbybanke 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 tilføjes Navne: DEN BLÅ CAFÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-05-02 fjernes Navne: LUCCAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbybanke 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Direktion: Annie Fløe Svenningsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Legale ejere: Annie Fløe Svenningsen (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2007-06-21 tilføjes Navne: LUCCAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-21 tilføjes Reelle ejere: Annie Fløe Svenningsen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2007-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2007-06-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Stiftere: Annie Fløe Svenningsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)