Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ASSISTIN ApS. (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2007-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOBASSIST ApS. (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2011-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: ASSIST IT ApS. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Green Garden Plantemiljø ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Green Garden Plantemiljø ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2019-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: APSI Handel og Service ApS. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 12, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 3, kl., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 3, kl., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 69, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-12-30 fjernes Direktion: Rikke Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 tilføjes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-08 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Kjærås Ejendomme ApS og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital, samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 tilføjes Vedtægter: 2010-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2010-02-10 fjernes Revisor: MC Langaa A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 69, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2007-06-25 tilføjes Direktion: Rikke Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Legale ejere: Theis Dennis Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2007-06-25 tilføjes Navne: KJÆRÅS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-25 tilføjes Reelle ejere: Theis Dennis Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-06-25 tilføjes Revisor: MC Langaa A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Stiftere: Theis Dennis Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)