Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Lousdal | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Saaugaard Olesen | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dalsgaard Nielsen | 31.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brinks Larsen | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Mogensen | 27.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Bak Kristensen | 31.05.2013 | 31.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Dorthea Rahr Mogensen | 27.06.2007 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Frederik Mogensen | 27.06.2007 | 31.05.2013 | formand |