Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Direktion | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Kapital | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-03-27 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svogerslev Hovedgade 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegade 15, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: sw@plantforce.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: sw@rawfood.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2021-07-19 tilføjes Direktion: Martin Holmquist Schimmel (direktør) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 fjernes Direktion: Søren Wolff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-04 tilføjes Binavne: Rawfood.dk ApS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-06-10 tilføjes Navne: Plantforce.dk ApS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-06-09 fjernes Navne: RAWFOOD.DK ApS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-01-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-24 tilføjes Binavne: Third Wave Nutrition ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 421.950,00 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-22 tilføjes Legale ejere: S WOLFF HOLDING ApS, Martin Holmquist Schimmel (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-21 fjernes Legale ejere: S WOLFF HOLDING ApS, Martin Holmquist Schimmel (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-22 tilføjes Vedtægter: 2020-08-22 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-10-12 fjernes Direktion: Tino Mogensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegade 15, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2016-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Sofies Vej 68-403, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Sofies Vej 68-403, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ambolten 43, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: sw@rawfood.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: S WOLFF HOLDING ApS, Martin Holmquist Schimmel (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2016-03-21 fjernes Legale ejere: S WOLFF HOLDING ApS, STENKIL MOGENSEN HOLDING AF 2014 ApS, Martin Holmquist Schimmel (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-03-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Wolff (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 43, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ambolten 43, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-24 tilføjes Legale ejere: STENKIL MOGENSEN HOLDING AF 2014 ApS, Martin Holmquist Schimmel (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Tino Mogensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-08 fjernes Revisor: Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-09 tilføjes Revisor: Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 43, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2011-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 17, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-04 fjernes Direktion: Søren Reif Jantzen Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at import og salg af sundheds- og wellnessprodukter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 138.889,00 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2010-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Vedtægter: 2010-04-26 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2010-04-16 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 17, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2010-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 326, st. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-23 tilføjes Navne: RAWFOOD.DK ApS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2010-02-22 fjernes Navne: REIF & WOLFF ApS (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 326, st. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Direktion: Søren Reif Jantzen Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Legale ejere: S WOLFF HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2007-06-26 tilføjes Navne: REIF & WOLFF ApS (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2007-06-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Stiftere: S WOLFF HOLDING ApS, REIF INSTITUTTET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)