Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Binavne | Formål | Hvidhvask | ||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-07 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 tilføjes Binavne: DAZZLING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 tilføjes Navne: JACOB BOETTER ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 fjernes Navne: DAZZLING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-06 tilføjes Vedtægter: 2024-06-06 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2018-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fat Cat Press ApS. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-07-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Reumerts Vej 33, 2500 Valby (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 14, 1. tv., 1721 København V (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2013-05-13 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Direktion: Jacob Tielbo Bøtter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved at besidde ejerandele i andre selskaber, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2010-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 tilføjes Vedtægter: 2010-10-20 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2010-09-22 fjernes Direktion: Jacob Tielbo Bøtter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 14, 1. tv., 1721 København V (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2010-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermodsgade 9, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsgade 9, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Direktion: Jacob Tielbo Bøtter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Legale ejere: Jacob Tielbo Bøtter (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2007-06-25 tilføjes Navne: DAZZLING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2007-06-25 tilføjes Reelle ejere: Jacob Tielbo Bøtter (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2007-06-25 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Stiftere: Jacob Tielbo Bøtter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)