Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Inger Margrethe Jensen | 12.05.2021 | 23.02.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Boet efter Ivan Busk | 20.05.2020 | 12.05.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Ivan Busk Jensen | 25.06.2007 | 11.05.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
IOPA Invest ApS (CVR 15262885) | NORMAL | 01.12.2019 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
IBC ApS (CVR 34722676) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 17.10.2012 | 22.12.2015 | 100,00% | 100,00% |