Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Navne: Selskabet af 20. september 2024 ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Navne: K. STUBKJÆR SHIPPING ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 tilføjes Vedtægter: 2024-09-10 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Direktion: Philip Han Stubkjær (direktør) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET MV SUJIN ApS. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnevangen 37, 2840 Holte (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Marmorvej 43, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marmorvej 43, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 25, 2., 1171 København K (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 25, 2., 1171 København K (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2012-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 180, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 tilføjes Direktion: Philip Han Stubkjær (direktør) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2012-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 tilføjes Vedtægter: 2012-07-26 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 180, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Direktion: Knud Elmholdt Stubkjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Legale ejere: Knud Elmholdt Stubkjær (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2007-06-22 tilføjes Navne: K. STUBKJÆR SHIPPING ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2007-06-22 tilføjes Reelle ejere: Knud Elmholdt Stubkjær (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-06-22 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Stiftere: Knud Elmholdt Stubkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)