Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Fredberg | 01.06.2008 | 01.10.2020 | direktion |
Allan Nørgaard | 23.05.2007 | 01.06.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Fredberg | 01.06.2008 | 01.10.2020 | bestyrelse |
Allan Nørgaard | 23.05.2007 | 01.10.2020 | bestyrelse |
Jesper Møller Christensen | 23.05.2007 | 01.10.2020 | bestyrelse |
Lars Beltoft Ørbæk | 23.05.2007 | 01.10.2020 | formand |
Per Søndergaard Pedersen | 23.05.2007 | 16.05.2020 | bestyrelse |