Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Binavne: TIMEFINANS ApS, TimeFinance ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Jens Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-18 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Legale ejere: SOLHART GRUPPEN APS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Navne: SG Finance ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Reelle ejere: Jens Sørensen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Revisor: Verum Cura, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Stiftere: SG PARTNER ApS, KAJ HOLDING 2006 ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: QUENTI ASSET MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: QUENTI ASSET MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2018-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: IM ADVICE ApS. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Revisor: Verum Cura, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2018-11-30 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-25 tilføjes Binavne: TimeFinance ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt at udøve andre finansielle aktiviteter. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-04-25 tilføjes Navne: SG Finance ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-04-24 fjernes Navne: TIMEFINANCE ApS (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2015-04-25 tilføjes Vedtægter: 2015-04-25 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: SOLHART GRUPPEN APS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Sørensen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2014-09-30 fjernes Legale ejere: SG PARTNER ApS (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde finansrådgivning efter direktionens nærmere bestemmelser herom. (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2011-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2011-03-30 tilføjes Vedtægter: 2011-03-30 (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2009-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2009-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 94, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-17 tilføjes Direktion: Jens Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2009-03-17 fjernes Direktion: Torben Nils Røssberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Legale ejere: SG PARTNER ApS (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2007-09-25 tilføjes Navne: TIMEFINANCE ApS (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2007-09-24 fjernes Navne: TIMEFINANS ApS (offentliggjort 2007-06-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 94, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 tilføjes Binavne: TIMEFINANS ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Direktion: Torben Nils Røssberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-18 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Navne: TIMEFINANS ApS (offentliggjort 2007-06-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2007-06-18 tilføjes Stiftere: SG PARTNER ApS, KAJ HOLDING 2006 ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-24)