Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-05-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: allermand@post.tele.dk (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Volkmøllevej 21, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Direktion: Henrik Allermand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt drift af vindmøller og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Legale ejere: Henrik Allermand (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2007-06-14 tilføjes Navne: NØDDELUND II ApS (offentliggjort 2007-06-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Reelle ejere: Henrik Allermand (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2007-06-14 tilføjes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Stiftere: Henrik Allermand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Vedtægter: 2007-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)