Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rishøjvej 17, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rishøjvej 17, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-06-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-07 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: brk@mail-mig.dk (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: brk@mail-mig.dk (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-06-21 tilføjes Navne: Aktivitetsudvalget ved Gjerlevcentret (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-07 fjernes Navne: Aktivitetsudvalget ved Gjerlevcentret (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-07 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2019-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rishøjvej 17, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2019-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 16, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-06-05 tilføjes Kontaktoplysninger: brk@mail-mig.dk (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2019-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: bodilvh123@hotmail.com (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 16, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren bangsvej 3, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: bodilvh123@hotmail.com (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-02-18 fjernes Kontaktoplysninger: eltabang@gmail.com (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren bangsvej 3, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldgaden 16, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: eltabang@gmail.com (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: karin.v.christensen@randers.dk (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldgaden 16, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2007-07-23 tilføjes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-23 tilføjes Kontaktoplysninger: karin.v.christensen@randers.dk (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2007-07-23 tilføjes Navne: Aktivitetsudvalget ved Gjerlevcentret (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2007-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-07)