Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willersvej 3, 4970 Rødby (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jeanniethorsen@yahoo.dk (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slimmingevej 86, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: ggcamping@sol.dk (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ggcamping@sol.dk (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2016-04-11 fjernes Kontaktoplysninger: jts@hvidovre.dk (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Campingpladser (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Campingpladser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slimmingevej 86, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2007-07-10 tilføjes Hovedbranche: Campingpladser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Interessenter: Torben Heidemann, Jeannie Thorsen (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2007-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jts@hvidovre.dk (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2007-07-10 tilføjes Navne: Grønnegårde Camping v/Torben Heidemann & Jeannie Thorsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Reelle ejere: Jeannie Thorsen, Torben Heidemann (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)